Ausgabe Nur für -en Dienstgebrauch! Oienstnachrichten -es Reichsnährstandes Herausgeber: Der Neichsbauernführer, Verwaltungsamt Derltn, -en S. November 1-3S I 5. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 735. Allgemeine Verwaltung und Organisation: Anordng. 31. 10. 1938, Aufhebung der Dienststelle des Sonder beauftragten für Landarbeiterfragen S. 737. — An ordng. 1. 11. 1938, Errichtung der Lösch. Sudetenland S. 737. — Anordng. 2.11.1938, Dienstanweisung für die Vermittlungsstellen des RNSt. für Melker und Tier pfleger S. 737. Schrifttum: Anordng. 1. 11. 1938, Bäuerlicher Abreiß kalender „Deutsches Landvolk 1939" S. 739. Vetriebsgemeinschaft: Anordng. 29. 10. 1938, Einsatz von Schülern bei der Bergung der Ernte S. 741. — Anordng. 31. 10. 1938, Fachschaftsgruppe „Verufs- kastrierer" S. 741. — Anordng. 1. 11. 1938, Arbeits einsatz in der Forstwirtschaft S. 741. — Anordng. 3. 11. 1938, Regelung der Lohn- und Arbeitsbedin gungen S. 743. Landjugend: Anordng. 2. 11. 1938, Durchführung der Arbeitsgemeinschaft des VDM.-Werkes „Glaube und Schönheit" auf dem Lande S. 743. Recht: Anordng. 27. 10. 1938, Anhörung der KBF. in Pachteinigungssachen S. 745. Reichs- und Landesplanung: Anordng. 31. 10. 1938, Landbeschaffung für öffentliche Zwecke für Wehrmacht, Luftwaffe, Reichsautobahn, industrielle Erotzanlagen u. ä. S. 745. Tiere: Anordng. 3. 11. 1938, Werbung der Kontroll assistenten für den Bezug von Zeitschriften S. 747. — Anordng. 1. 11. 1938, Ausfuhr von Nutz- und Zucht vieh aus Maul- und Klauenseuche-Sperrbezirken S. 748. Werkausbildung: Anordng. 2. 11. 1938, Auszeichnung der Lehrmeister und Lehrlinge S. 749. Forst: Anordng. 31. 10. 1938, Holzeinschlagsstatistik S. 751. — Anordng. 31. 10. 1938, Holzeinschlag im Privatwald im Forstwirtschaftsjahr 1938/39 S. 752. Hinweise auf nicht abgedruckte Verfügungen: S. 751. Anschriständerungen: S. 751. s Berichtigungen: S. 751. personalnachrichten. Seamte un- Angestellte. In -en Lan-esbauern/chasten. Bayern. Berufen wurde: Als SB. Hugo Reif an das Verw.- Amt (HO). Donauland. Versetzt wurde: Dr. Max Schmidt vom Verw.-Amt der LBsch. Bayern als StL. an die KBsch. Linz. Kurmark. Versetzt wurde: Neubauernberater LR. Otto Oertel von der LdwSch. u. WBSt. Perleberg an die LdwSch. u. WBSt. Seelow. Mecklenburg. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Bezirks förster Paul Dittmann. Niedersachsen. Ernannt wurde: Zum LR. Heinz Wiegand, Per sonalleiter. Zum LR. Max Bender, Direktor der LdwSch. u. WBSt. Peine. Zum LR. Carl Hieby, Leiter des Tierzuchtamtes Stade. Zum LR. Dr. Gustav Füllner, StL. der KBsch. Wolfenbüttel. Zum LR. Heinrich Siemens, StL. der KBsch. Grafschaft Hoya in Syke. Versetzt wurde: Hinrich van Dieken vom Verw.- Amt (I I)) als KEW. zur KBsch. Hoya in Syke. Ostpreußen. Ernannt wurde: Zum Verw.-Sekretär im RNSt. Benno Müller. Berufen wurde: Als StL. Fritz Hartmann an die KBsch. Niederung in Neukirch.