Volltext Seite (XML)
S17 Nr. 30 DN. 1938 Nr. 30 818 q * Ausgabe Nur für -en Dienstgebrauch! vienstnachrichten des Reichsnährstandes Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt Serlin, -en H. August 1-3S ! 5. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 517. Allgemeine Verwaltung und Organisation: Anordg. 29. 7. 1938, Der Beauftragte für den Aufbau des Reichsnähr standes in Österreich S. 519. — Anordg. 8. 7. 1938, Umbenennung der Landesbauernschaft Hannover- Braunschweig in Landesbauernschaft Niedersachsen S. 520. Recht: Anordg. 2. 8. 1938, Verfahren nach der Erund- stückverkehrsbekanntmachung S. 519. Grundlagen der Betriebssührung: Anordg. 29. 7. 1938, Führung der Kreiswirtschaftsmappe S. 521. Boden und Pflanze: Anordg. 30. 7. 1938, Raupenleim kontrolle S. 523. Werkausbildung: Anordg. 30. 7. 1938, Richtlinien für die Beratung der Neubauernsrauen S. 523. Forst: Anordg. 2. 8. 1938, Verufsbezeichnungen und Be rufskleidung für Len Privatforstdienst S. 529. Geräte und Maschinen: Anordg. 29. 7. 1938, Einsparung von Eisen und Stahl im Rahmen des Vierjahres planes S. 531. Hinweise aus nicht abgedruckte Verfügungen: S. 531. Anschriständerung: S. 532. Personalnachrichten. öauernführer. Beauftragt wurde mit der Führung der Geschäfte: Bauer Adam Jakob Weyrauch als LHAL. Ill der LBsch. Hessen-Nassau. Seamte un- Angestellte. 3m Verwaltungsamt -es Reichsbauernführers. Ernannt wurde: Zum LR. Hans Geyer, RHA. II. Versetzt wurden: Personalleiter Alfred Klingen von der LBsch. Bayern als SV. an das Verw.-Amt (IVKII). Verwaltungsamtmann Hans Gleitz von Ler LBsch. Kurmark als SB. an das Verw.-Amt (RHA. II). SV. Dr. Otto Friedrich vom Stabsamt als SB. in die Stell; sür ES. SV. Ernst Busch vom Verw.-Amt (IVL) zum Kar- tosfelkäfer-Abwehrdienst in Heidelberg. In -en Lan-esbauernlchaflen. Baden. Entlassen wurde (auf eigenen Antrag): Hauswirt schaftslehrerin Elisabeth Alexander, Landwirt schaftliche Haushaltungsschule Bauschlott. Bayern. Ernannt wurde: Zum LR. Alsr-d Klingen, Per sonalleiter. Berufen wurde: Als SV. Robert Düll an das Verw.- Amt (IVL III). Versetzt wurde: LR. Dr. Karl Winkler von der LVsch. Weser-Ems als AL. HL an Las Verw.-Amt. Aus geschieden ist (auf eigenen Antrag): SB. Hans Sternath, KVsch. Mühldorf. Donauland. Beauftragt wurde mit der Wahrnehmung der Ge schäfte: Dr. Friedrich Laub (StL. d. KVsch. Land stuhl, Saarpfalz) als StL. der KVsch. Schädling. Hannover-Braunschweig. Befördert wurde: Zum Verw.-Amtmann im RNSt. Franz Bordeaux-Emden, 2VB. Kurhesfen. Berufen wurde: Als SV. Heinrich Pickhardt an das Verw.-Amt (IO). Ostpreußen. Berufen wurde: Als LLwL. Walter van Riesen an die LdwSch. u. WBSt. Freystadt. Pommer«. Ernannt wurde: Zum LR. Dr. Erich Gehrke, Leiter der LdwSch. u. WBSt. Treptow a. d. Rega. Versetzt wurde: Forstmeister im RNSt. Friedrich Wilhelm Schellinger vom Forstamt Falken burg als Leiter an das Forstamt Stralsund. Rheinland. Ausgeschieden sind (auf eigene Anträge): AL. Dr. Richard Vogtherr (IVO). SB. Dr. Müller-Frieding (HL). Schlesien. Ernannt wurde: Zum Forstmeister im RNSt. Walther Arnold, Leiter der Forstschule Reichen stein.