Volltext Seite (XML)
501 Nr. 29 DN. 1938 Nr. 29 / 502 /L > Ausgabe /h Nur für -en Dienstgebrauch! Dienstnachrichten -es Reichsnährstandes Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt Serltn, -en 30. Juli 193S S. Jahrgang Inhalt. Perionalnachrichten: S- 501. Allgemeine Verwaltung und Organisation: Anordg. 22. 7. 1938, Verlegung des Forstamtes Stralsund nach Greifswald S. 503. Finanz- und Vermögensverwaltung: Anordg. 26. 7. 1938, Einkommensteuerliche Behandlung der Fehlgeld entschädigung nach 8 16 der Kassenordnung des RNSt. S. 505. Hege des Blutes und der Sippen: Anordg. 25. 7. 1938, Schutz vorgeschichtlicher Erabanlagen S. 505. Betriebsgemeinschaft: Anordg. 22. 7. 1938, Arbeitsvor haben unter der Trägerschaft der Landesbauernschaft S. 505. — Anordg. 22. 7. 1938, Anwendung der An ordnung über die Verteilung von Arbeitskräften auf Landhelferinnen und Pflichtjahrmädchen S. 506. — Anordg. 26. 7. 1938, Kinderbeihilfe S. 507. — Anordg. 27. 7. 1938, Anwerbung von Arbeitskräften im Lande Österreich S. 510. Recht: Anordg. 22. 7. 1938, Verpachtung von Kirchen land. Anwendung des Einheitspachtvertrages Vor druck c (Erundstückspacht) durch die Evangelische Kirche S. 509. Tiere: Anordg. 26. 7. 1938, Schweinezwischenzählung am 3. September 1938 S. 511. — Anordg. 27. 7. 1938, Maul- und Klauenseuche S. 513. — Anordg. 28. 7. 1938, Einfuhr von Nutz- und Zuchtvieh aus dem Lande Österreich in das Altreich S. 514. Werkausbildung: Anordg. 21. 7. 1938, Anrechnung von Tätigkeit im BDM.-Landdienst und Arbeitsdienst auf die Hauswirtschaftsgehilfinnenzeit S. 513. — Anordg. 26. 7.1938, Beendigung der Lehrzeit S. 515. Grundlagen der Erzeugung und des Marktes: Anordg. 28. 7. 1938, VD.-Marktkarte, Aufarbeitung der Vieh schlußscheine S. 515. Hinweise auf nicht abgedruckte Verfügungen: S. 515. Anschriftänderung: S. 515. Personalnachrichten. Seamte un- Angestellte. Im Verwaltungsamt -es Reichsbauernführers. Sauernführer. Ernannt wurde: Zum LR. Walther Ringe, RHA. II. Versetzt wurden: LR. Dr. Georg Steinkopfs von der LBsch. Hannover-Braunschweig in das Verw- Amt (RHA. II). SV. Walter Matzuk von der RHA. II (L) zur RHA. I (8). In -en Lan-esbauernfchaflen. Alpenland. Beauftragt wurde mit der Wahrnehmung der Ge schäfte: Franz G e l i n e k als SB. der Stelle für ES. Bayern. Berufen wurden: Als StL. Max Set teil an die KBsch. Roth. Als StL. Hans Troppmann an die KBsch. Am berg. Als SB. Karl Korn an die Kreisackerbaugeschästs- stelle Regensburg. Versetzt wurde: Geschäftsführer Andreas Haisch von der Geschäftsstelle Krumbach der KBsch. Augsburg als StL. an die KBsch. Nördlingen. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): SB. Hell mut Tiepolt (IO). Hannover-Braunschweig. Berufen wurde: Als StL. Dr. Hermann Tewes an die KBsch. Uelzen. Entlassen wurde (auf eigenen Antrag): OLR. Fritz Nagel, AL. II8. In den Ruhestand versetzt wurde (auf eigenen An trag): LR. Eugen Lomberg. Hessen-Nassau. Ernannt wurde: Zum LR. Karl Rothmann, AL. 18.