Volltext Seite (XML)
Nr. 22 Msgade A Nur für öen Dienstverkehr öes RNSt. bestimmt! Dienstnachrichten öes Reichsnährstandes Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt Serlin, üen 7. Juni 1941 8. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 392. Personaloerwaltung: Anordng. 3. 6. 1941, Einberufungen zur Wehrmacht S. 394. Grundlagen der Erzeugung und des Marktes: Anordng. 4. 6. 1941, Erhebungen in Durchführung der Eemein- schaftshilfe der Wirtschaft S. 394. Betriebsgemeinschaft: Anordng. S. 6. 1941, Krankenver sicherung in Ersatzkassen. Anwendung des Z 434 RVO. S. 394.'— Anordng. S. 6. 1941, Betreuung einsatzver sehrter Bauern oder Landwirte S. 396. Recht: Anordng. 4. 6. 1941, Verkehr mit landwirtschaft lichen Grundstücken. Preisprüfung nach der Erundstück- verkehrsbekanntmachung S. 396. Berufsausbildung und Wirtschastsberatung: Anordng. 31. 5. 1941, Anwärterinnen für das Lehramt der land wirtschaftlichen Haushaltungskunde S. 398. Grundlagen der Betriebsführung: Anordng. 31. ö. 1941, Führung der Kreiswirtschaftsmappe S. 398. Landbau: Anordng. 4. 6. 1941, Vogelschutz S. 406. — Anordng. 31. 5. 1941, Sonderaktion für Bodenunter- suchungen S. 407. Tierzucht: Anordng. 4. 6. 1941, Bekämpfung der anstecken den Schweinelähme S. 406. Gartenbau: Anordng. 31. 5. 1941, Gemüsejungpflanzen S. 414. Hinweise aus nicht abgedruckte Verfügungen: S. 414. Anschriftänderung: S. 415. perfonalnachrichten. Bauernführer. Entbunden wurde von seinen Ämtern: Bauer Gustav Giesecke als Eeneralinspekteur des RNSt. und als Leiter der Kanzlei des Reichsbeirates für Ernährung und Landwirtschaft. Beamte und Angestellte. Im Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Versetzt wurde: LR. Dr. Günther Mar re von der LVsch. Schleswig-Holstein als Rf. an das VA. UK II l). In den Landesbauernschaften. Vaden. Berufen wurde: Als Leiter Walter Hachmeister an die Landbauautzenstelle Achern. Bayern. Berufen wurde: Als Vauernschullehrer Adolf Haas an die Vauernschule Mindelheim. Bayer. Ostmark. Berufen wurde: Als AL. IO Dr. Andreas Fick an das VA. Pommern. Ernannt wurde: Zum Direktor des Landwirtschaft lichen Untersuchungsamtes in Köslin Dr. Albert Futtermenger. Ausgeschieden ist. (auf eigenen Antrag): Lehrerin der landw. Haushaltungskunde Klara Eggert, geb. Rieks, Landfrauenschule Eldena. Sudetenland. Berufen wurde: Forstmeister Dr. Johannes Sig mond als SV. an das VA. II?. Wartheland. Versetzt wurde: AL. lO LR. Dr. Heinrich Theis von der LBfch. Bayerische Ostmark als AL. IQ an das VA. Westfalen. Ernannt wurde: Zum Direktor der Lehr- und Ver suchsanstalt für Viehhaltung in Ostinghausen Bern hard Brüning. Württemberg. Ernannt wurde: Zum LR. Dr. Kurt Wernecke, StL. der KBsch. Saulgau.