DN. 1941 Nr. 19 345 344 Ausgabe Nur für Sen Dienstverkehr Ües RNSt. bestimmt! Oienstnachrichten des Reichsnährfkanöes Herausgeber: Der Neichsbauernführer, Verwaltungsamt öerlin, öen 17. Mai 1941 Nr. 19 8. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 344. Organisation und allgemeine Verwaltung: Anordng. 3. 5. 1941, Auflösung des Stabsamtes S. 346. Kassenwesen: Anordng. 13. 5. 1941, Einschränkung der Devisenvorschriften'. Jugoslawien und Griechenland. Mitnahme von Zahlungsmitteln im Reiseverkehr S. 346. Grundlagen der Erzeugung und des Marktes: Anordng. 14. 5. 1941, Schweinezwischenzählung am 4. 6. 1941 S. 348. Vetriebsgemeinschaft: Anordng. 13. 5. 1941, Landarbeiter wohnungsbau. Unterbringung eindeutschungsfähiger Fa milien in Heuerlings- und Werkwohnungen S. 348. — Anordng. 14. 5. 1941, Einsatz von Kriegsgefangenen, Bewachung durch Hilfsmannschaften S. 348. Berufsausbildung und Wirtschaftsberatung: Anordng. 9. 5. 1941, Vordrucke für die praktische Berufsausbil dung S. 350. Grundlagen der Betriebssührung: Anordng. 14. 5. 1941, Nachkontrolle der Vodenbenutzungserhebung 1941 S. 350. Tierzucht: Anordng. 14. 5. 1941, Zulassung von Milch erhitzungseinrichtungen S. 352. Forst: Anordng. 15. 5. 1941, Waldstreu und Waldweide S. 354. Ländliche Hauswirtschaft: Anordng. 9. 5. 1941, Melk maschinenlehrgang für weibliche Lehrkräfte S. 356. — Anordng. 14. 5. 1941, Erundlehrgang im hauswirtschaft lichen Vorrats- und Pflanzenschutz S. 357. Landwirtschaftliches Bauwesen: Anordng. 12. 5. 1941, Verwendung von Mosaik- und Bruchplatten S. 356. Hinweise auf nicht abgedruckte Verfügungen: S. 356. Anschriständerungen: S. 359. perfonalnachrichten. Beamte und Angestellte. In den Landesbauernschaften. Alpenland. Ernannt wurden: Zum LR. Dr. Hans Rudolf Mayer, AL. IIH.. Zum LR. Michael Madinger, II6. Befördert wurde: Verw.Jnspektor Kurt Zipper zum Verw.Oberinspektor, VS. Bayern. Ernannt wurde: Zum LR. Dr. Erich Zoller, IIO. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Dr. Josef Schnell, Landw. llntersuchungsamt München. Bayer. Ostmark. Ernannt wurden: Zum LR. Georg Wittmann, AL. 1171. Zum LR. Dr. Alfons Meinzolt, HO. Kurhessen. Befördert wurde: Verw.Jnspektor Wilhelm Ul bricht zum Rechnungsrevisor, III-V. Kurmark. Ernannt wurde: Zum LR. Heinrich Hoffmann, Neubauernberater. Mecklenburg. Ernannt wurde: Zum LR. Ernst Bi sch ho ff, AL. II 6. Niedersachsen. Ernannt wurde: Zum LR. Johann Meyer, Tier zuchtamt Hannover. Befördert wurde: Verw.Oberinspektor Ernst Heuer zum Verw.Amtmann, V^.I-Leiter.