Volltext Seite (XML)
661 Nr. ZS Ausgabe Nur für öen Dienstgebrauch L Dienstnachrichten öes Reichsnährstaaües Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt öerlin, öen 1b. September 1-Z- ö. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 661 Organisation und allgemeine Verwaltung: Anordng. des RVF. v. 12. 9.1939 betr. Bezeichnung „Führungsgehilfe" S. 663. Personalangelegenheiten: Anordng. 8. 9. 1939, Ruhe gehaltfähige Dienstzeit S. 663. — Anordng. 8. 9. 1939, Unterbrechung der Gewährung von Waisengeld, 8 133 Abs. 2 Nr. 1 DBG. S. 664. — Anordng. 14. 9. 1939, Bekanntgabe von Ernennungs- und Veförderungs- erlassen S. 666. Betriebsgemeinschaft: Anordng. 12. 9. 1939, Bezahlung der durch Berufsschulbesuch versäumten Arbeitszeit S. 665. — Anordng. 13. 9. 1939, Anwerbung von Arbeitskräften in Zeitungen und Zeitschriften S. 666. Recht: Anordng. 13. 9. 1939, Evangelische Kirche und Einheitspachtvertrag für die Sammelverpachtung von Grundstücken S. 667. Grundlagen der Betriebsführung: Anordng. 9. 9. 1939, Betriebsaufbaudarlehen S. 669. Landbau: Anordng. 12. 9. 1939, Schauversuche mit Kar toffeln S. 669. Tierzucht: Anordng. 9. 9. 1939, Jahresbezug von Fach zeitschriften als Auszeichnung von Viehpflegern S. 669. — Anordng. 14. 9. 1939, Reichsmittel für Vatertier beschaffungsbeihilfen S. 670. Grundlagen der Erzeugung und des Marktes: Anordng. 8. 9. 1939, Verordnung zur Vereinfachung der Wirt schaftsstatistik S. 671. Hinweise auf nicht abgedruckte Verfügungen: S. 671. Anschriständerungen: S. 672. perfonalnachrichten. Seamte und Angestellte. Im Stabe öes Reichsbauernführers. Befördert wurde: LR. Dr. Jobst Zielke zum OLR. Im Stabsamt öes Retchsbauernführers. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Stabs hauptabteilungsleiter Karl Motz. Im Verwaltungsamt öes Reichsbauernführers. Ernannt wurden: Zum LR. Fritz Harbeck, )V8 IV. Zum Hauptschriftgutverwalter Albert Mehle, HA. II. Befördert wurden: OLR. Dr. Werner Schulze zum RLR., HA. IIO LR. Karl Dörffel zum OLR., HA. II6. Verw.-Oberinspektor Erich Steinhauer zum Verw.- Amtmann, )VK I. Verw.-Jnspektor Josef Berghoff zum Verw.-Ober- inspektor, sVKII. In öen Lanöesbauernfchaften. Bayern. Ernannt wurden: Zum LR. Hermann Köberle, I?. Zum LR. Siegfried Rudolphi, HO. Zum Forstmeister Gerhart Eck, Leiter des Forstamtes Traunstein. Zum Hausmeister Heinrich Peschke. Hessen-Nassau. Befördert wurde: Verw.-Jnsp. Adolf Rücker zum Verw.-Oberinspektor, )V8. Kurhessen. Ernannt wurde zum Beamten auf Lebenszeit: Ober förster August Lieberum, Leiter des Forstamtes Fulda. Kurmark. Ernannt wurde: Zum OLR. Rudolf Luther, AL. 18. Befördert wurde: Forstmeister Konrad Hoff mann-Scholtz zum Oberforstmeister, II8. Niedersachsen. Ernannt wurden: Zum Forstmeister Hans Otto Ungewitter, Leiter des Forstamtes Lüneburg. Zum Forstmeister Heinrich Schäfer, Leiter des Forst amtes Lüchow. Zum LR. Bruno Berg, StL. der KVsch. Marienburg. Zum LR. Dr. Georg Greve, LdwSch. u. WVSt. Peine. Zum LR. Hans Korden, LdwSch. u. WBSt. Roten burg. Befördert wurde: LR. Dr. Friedrich Spangen berg zum OLR-, StL. I. Verstorben ist: Oberschullehrer Karl Könnecker. Höhere LdwSch. Hildesheim.