547 DN. 1939 Nr. 29 548 Ausgabe H Nr. 29 Nur für den Dienstgebrauch 1 Dienstnachrkchten -es Reichsnährstandes Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt Serlin, -en S. August 1-2- Inhalt H. Jahrgang Personalnachrichten: 2- 547. Organisation und allgemeine Verwaltung: Anordng. 31. 7. 1939, Auslandsreisen S. 549. Personalangelegenheiten: Anordng. 29. 7. 1939, Über wachung der Arbeitsbedingungen S. 549. Betriebsgemeinschast: Anordng. 31. 7. 1939, Unfall versicherung industrieller Arbeiter Lei der Erntehilfe S. 551. — Anordng. 31. 7. 1939 und 2. 8. 1939, llnfall- versicherungspflicht der Landjahrpflichtigen S. 553 und 553. — Anordng. 1. 8. 1939, Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen für landwirtschaftliche Angestellte S. 554. — Anordng. 1. 8. 1939, Kostgeldentschädigung S. 554. Recht: Anordng. 28. 7. 1939, Auflösung der Fideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen: Schutzforstbildung S. 555. — Anordng. 2. 8. 1939, Dienstanweisung und Ausführungsbestimmungen betr. Ausübung der Ord nungsstrafgewalt S. 556. Neubildung deutschen Bauerntums: Anordng. 1. 8. 1939, Maßnahmen zur wirtschaftlichen Gesundung der Alt siedler (Altsiedlerhilfe) S. 557. Berufsausbildung und Wirtschastsveratung: Anordng. 3. 8. 1939, Tagung der Leiter der Viehpflege- und Melkerschulen S. 559. — Anordng. 3. 8. 1939, Be schaffung von Schmalfilm-Vorführgeräten S. 569. Tierzucht: Anordng. 1. 8. 1939, Milchleistungsprüfungen 1939; Überweisung der Reichsmittel für Leistungs inspektoren für 2.-4. Vierteljahr 1939 S. 561. — Anordng. 1.8.1939, Eiweitzfuttereinsatzzur Schweine- und Eeflügelfütterung S. 561. Forst: Anordng. 1. 8. 1939, Durchführung von Forst einrichtungen im Privatwald S. 563. — Anordng. 1. 8. 1939, Bedarf an Anwärtern des höheren Forst dienstes im Privatwald S. 564. Hinweise auf nicht abgedruckte Verfügungen: S. 565. Anschriftäuderung: S. 566. personalnachrichten. Seamte un- Angestellte. In -en Lan-esbauernfchaften. Bayerische Ostmark. Berufen wurden: Als Oberforstmeister im Angest.- Verh. Anton Bily an das VA. Als StL. Helmut Wagner an die KBsch. Pfarr kirchen. Donauland. Berufen wurde: Als SB. Eduard Kaiser an das VA., IVO. Kurhessen. Versetzt wurde: Direktor der LdwSch. u. WBSt. Wolfhagen Wilhelm Klaus-Stöhner als Di rektor an die LdwSch. u. WBSt. Bad Hersfeld. Kurmark. Berufen wurden: Als SB. Forstassessor im Angest.- Verh. Georg von Jagow an das VA., II?. Als Leiter Forstmeister im Angest.-Verh. Max An de r s o n an das Forstamt Luckau. Versetzt wurde: StL. Friedrich Fischer von der KBsch. Beeskow-Storkow an die KBsch. Weststernberg. Mecklenburg. Berufen wurde: Als AL. II8 Ernst Bischoff an das VA. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Bauern schullehrer Kurt Müller, Bauernschule Warin. Niedersachsen. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Dr. Bern hard Schräder, KBsch. Osterode. Saarpfalz. Berufen wurde: Als AL. II) Willy Dietzmann an das VA. Sachsen-Anhalt. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): SV. Dr. Horst von Vleichert, IIL. Schlesien. Berufen wurden: Fachlehrer Dr. Walter Scholz als LdwL. an die LdwSch. u. WBSt. Freystadt.