Volltext Seite (XML)
549 Inhalt. Personalnachrichten: S. 549. Organisation und allgemeine Verwaltung: Anordng. 6. 8. 1940, Organisationsänderung im RNSt. S. 549. Personalverwaltung: Anordng. 8. 8. 1940, Urlaubsrück stände S. 551. Vetriebsgemeinschast: Anordng. 8. 8. 1940, Beurlaubung werktätiger Kricgerfrauen bei Entlassung des Ehe mannes aus der Wehrmacht S. 551. — Anordng. 8. 8. 1940, Reichstarifordnung für polnische landwirtschaft liche Arbeitskräfte vom 8. 1. 1940, 1. Entlohnung der zur Entlassung kommenden polnischen Kriegsgefan genen, 2. Neuauflage der RTO. S. 552. Neubildung deutschen Bauerntums: Anordng. 3. 8. 1940, Neubildung deutschen Bauerntums und Grundbesitzver teilung S. 553. Recht: Anordng. 2. 8. 1940, Altenteilsverträge im Kriege, 1. Ausgleichspflicht des Bauern für kriegsernährungs wirtschaftlich nicht mehr zulässige Altenteilsleistungen, 2. Einfluß des Rechts der Kriegsernährungswirtschaft auf neue Übergabeverträge S. 555. Berussausbildung und Wirtschaftsberatung: Anordng. 7. 8. 1940, Durchführung von 14tägigen Lehrgängen in Viehpflege und Melken für Hilfskräfte in der Land wirtschaft S. 555. — Anordng. 7. 8. 1940, Ausbildungs beihilfen S. 558. Landbau: Anordng. 7. 8. 1940, Verbilligung von Boden- untersuchungcn im Jahre 1940 S. 557. Forst: Anordng. 8. 8. 1940, Planung und Vorbereitung zusätzlicher forstlicher Arbeiten nach Abschluß des Krie ges S. 557. — Anordng. 8. 8. 1940, Merkblatt für die Laufbahn des höheren Forstdienstes 1940 S. 558. Hinweise aus nicht abgedruckte Verfügungen: S. 559. Anschriftänderungen: S. 560. Personalnachrichten. Vauernführer. Beauftragt wurden mit der Führung der Geschäfte: LBF. Walther Seidler als Leiter der Verwal tungshauptabteilung im VA., unter Entbindung vom Amt als komm. Siegelbewahrer des Deutschen Reichsbauernrates. Bauer Gustav Giesecke als Siegelbewahrer des Deutschen Reichsbauernrates. LBF. Arnold als Stellvertreter des Siegelbewahrers des Deutschen Reichsbauernrates. LBF. Engler-Füßlin als Stellvertreter des Sprechers im Deutschen Reichsbauernrat. Entbunden wurden vom Amte: Ministerialdirektor Harmening als komm. Verwaltungsamtsführer. Landwirt Carl Emil Gutzeit als KO. der KBsch. Wehlau (Ostpreußen). Beamte und Angestellte. In den Landesbauernschaften. Vaden. Verstorben ist: LR. Matthias Faber, AL. II K. Hessen-Nassau. Ernannt wurde: Zum LR. Dr. Hans Bläßer, AL. I C. Ostpreußen. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Tierarzt Dr. Karl Köbe, Tiergesundheitsamt. Pommern. Ernannt wurde: Zum LR. Theobald Hesse, StL. der KBsch. Saatzig-Stargard. Befördert wurde: LR. Richard Wagner zum OLR., AL. II v. Rheinland. Ernannt wurde: Zum LR. Matthias Busch, LdwSch. u. WBSt. Geldern. Versetzt wurde: Lehrerin der landw. Haushaltungs kunde Änne Weltken als Leiterin der Mädchen- abteilung an die LdwSch. u. WBSt. Bergheim. Sachsen. Berufen wurde: Als Leiterin der Mädchenabteilung Gerda Wienold an die LdwSch. u. WBSt. Hai nichen. Schlesien. Ernannt wurde: Zum LR. Dr. Kurt Meyer, Land- wirtschaftl. Untersuchungsamt Breslau. Befördert wurde: LR. Franz Schreiber nach Bes.-Eruppe -^2c1 NStBO., Direktor der LdwSch. u. WBSt. Rosenberg. Weser-Ems. Befördert wurde: LR. Franz Dieckert nach Bes.- Eruppe ^2c1 NStBO., Leiter der Stelle für ES. Organisation unü allgemeine Verwaltung. Anordnung des Reichsministers für Ernährung und Land wirtschaft und des Reichsbauernführers betr. Organisationsänderung im RNSt. — IV^ I 1V4/1/2 vom 6. 8. 1940 —. Hierdurch wandle ich die Verwaltungshaupt abteilungen des Reichsverwaltungsamtes (IV7^ und IV8) in eine Verwaltungshauptabteilung um. Zum komm. Leiter der neuen Verwaltungshaupt abteilung ernenne ich den Landesbauernfüh rer Seidler. LBF. Seidler erhält von mir den Sonderauf trag, mir innerhalb von drei Monaten einen Or ganisationsplan vorzulegen, der in den LVsch. eine Koppelung des Amtes des HStL. mit dem des FG. und Leiters der ES.-Stelle vorsieht. Mit der Umbildung der Verwaltungshaupt-