819 Nr. 4b DN. 1940 Nr. 46 820 -Ausgabe Nur für -en Vienstverkehr ües RNSt. bestimmt! Dienstnachrichten ües Reichsnährstandes Herausgeber: Der Reichsbauernführer, Verwaltungsamt Herlin, öen 1b. November 1940 > 7. Jahrgang Inhalt. Personalnachrichten: S. 819. Organisation und allgemeine Verwaltung: Anordng. 5.11. 1940, Führung von Dienstsiegeln S. 821. Personalverwaltung: Anordng. 14.11.1940, Zahlung der Beiträge zur Krankenversicherung für die zu Behörden und Dienststellen des Generalgouvernements abgcord- neten reichsdeutschen Angestellten und Arbeiter S.821. Schrifttum: Anordng. 14.11.1940, Abreißkalender „Deut sches Landvolk 1941" S. 821. Grundlagen der Erzeugung und des Marktes: Anordng. 8.11.1940, Allgemeine Viehzählung am 3.12.1940 S. 821. Grundlagen der Betriebsführung: Anordng. 13.11.1940, Werbung für das Werk „Erundplan-Buchführung" S. 823. Berufsausbildung und Wirtschaftsberatung: Anordng. 11.11.1940, Merkbuch für Brennerlehrlinge S. 823. — Anordng. 13. 11. 1940, Wirtschafterinncnprllfung; Aus stellung des Meisterbriefes S. 823. — Anordng. 12.11. 1940, RNSt.-Bildbänder S. 824. Gartenbau: Anordng. 13.11.1940, Sicherstellung und Ver wendung von Obstbaumholz S. 823. Hinweise aus nicht abgedruckte Verfügungen: S. 825. Anschriftänderung: S. 826. perfonalnachrichten. Vauernführer. Beauftragt wurde mit der Führung der Geschäfte: Bauer Johann Ku rau er als KVF. der KVsch. Ried i. I. (Donauland). Entbunden wurde vom Amte" Bauer Dr. Karl Weiermann als KBF. der KVsch. Ried i. I. (Donauland). Beamte und Angestellte. In den Landesbauernschaften. Vaden. Berufen wurde: Als SB. Erwin Küchler an das VA., III c. Bayerische Ostmark. Berufen wurde: Als SB. Rudolf Kelch an das VA., II C. Hessen-Nassau. Versetzt wurde: Lehrerin der landw. Haushaltungs kunde Antonia Kupitz von der LdwSch. u. WBSt. Alsfeld als Leiterin der Mädchenabteilung an die LdwSch. u. WBSt. Wetzlar. Kurhessen. Berufen wurde: Als Leiterin der Mädchenabteilung Charlotte von dem Hagen an die LdwSch. u. WBSt. Eschwege. Versetzt wurde: Leiterin der Mädchenabteilung Erica Stockder von der LdwSch. u. WBSt. Eschwege in gleicher Eigenschaft an die LdwSch. u. WBSt. Vad Wildungen. Niedersachsen. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): StL. Dr. Wilhelm Weyland, KBsch. Dannenberg. Rheinland. Berufen wurde: Frau Charlotte zur Gathen als ehrenamtl. ALn. IC. Sachsen. Berufen wurde: Als LdwL. Dr. Wilhelm Fischer an die LdwSch. u. WBSt. Pirna. Ausgeschieden ist (auf eigenen Antrag): Lehrerin der landw. Haushaltungskunde Christel Voigt geb. Windisch, LdwSch. u. WBSt. Plauen. Schlesien. Abgeordnet wurde: Oberforstmeister Konrad Hoff mann-Scholtz, LBsch. Kurmark, zur Dienst leistung an das VA., II l^. Südmark. Versetzt wurde: SB. Wolrad Schmincke von der Dienststelle des Kartoffelkäferabwehrdienstes in Hei delberg an das Pflanzenschutzamt in Graz.